ROMERA HINIESTA MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERA HINIESTA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROMERA HINIESTA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABS INFORMATICA SL | Apoderado Mancomunado | 07/12/2022 | |
BERGER-LEVRAULT ESPAÑA SA | Apoderado | 05/12/2022 | |
ABS INFORMATICA SL | Apoderado Solidario | 31/05/2017 | |
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Apoderado | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE ROMERA HINIESTA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA HINIESTA MANUEL
Empresa: ABS INFORMATICA SL
Apoderado Mancomunado
- Espinosa Cano Bienvenido
- Garcia Montero Maria De Gracia
- Garrido Estevez Andres Maria
- Romera Hiniesta Manuel
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 27, S 8, H B 4490, I/A 51 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Empresa: BERGER-LEVRAULT ESPAÑA SA
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32332 , F 192, S 8, H M 582016, I/A 17 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Empresa: SAGE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Calvo Juan-pedro
- Morales Muñoz Teresa
- Ramirez Ojeda Sandra
- Ramirez Ojeda Sandra
- Romera Hiniesta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31578 , F 26, S 8, H M 351192, I/A 88 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: SAGE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31578 , F 20, S 8, H M 351192, I/A 82 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: ABS INFORMATICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lopez Sole Albert
- Madero Cala Ceferino
- Romera Hiniesta Manuel
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 39, S 8, H B 4490, I/A 42 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: TECNOGEO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lopez Sole Albert
- Madero Cala Ceferino
- Romera Hiniesta Manuel
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40988 , F 198, S 8, H B 374986, I/A 8 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Empresa: AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Apoderado
- Romera Hiniesta Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5493 , F 166, S 8, H SE 17124, I/A 40 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Empresa: GESTION LOCAL INTEGRAL 2013 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31024 , F 85, S 8, H M 558436, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Empresa: GESTION LOCAL INTEGRAL 2013 SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31024 , F 80, S 8, H M 558436, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Empresa: SAGE PAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30275 , F 114, S 8, H M 544875, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMERA HINIESTA MANUEL
Mostramos los datos de ROMERA HINIESTA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA HINIESTA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos