HERVE CACHEUR
Informe ejecutivo de HERVE CACHEUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERVE CACHEUR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Consejero | 13/05/2010 | |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Consejero | 25/03/2010 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE HERVE CACHEUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVE CACHEUR
Apoderado
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 16, S 8, H B 43476, I/A 44 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Consejero
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 14, S 8, H B 43476, I/A 40 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
Empresa: HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Consejero
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 208, S 8, H B 42046, I/A 20 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Georges Roll
- Herve Cacheur
- Jacques Marie Daniel Chenain
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 72, S 8, H B 41882, I/A 22 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
Información de HERVE CACHEUR
Mostramos los datos de HERVE CACHEUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVE CACHEUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos