GEORGES ROLL
Informe ejecutivo de GEORGES ROLL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GEORGES ROLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 21/02/2013 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Presidente | 13/05/2010 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Consejero | 13/05/2010 | |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Presidente | 25/03/2010 | |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Consejero | 25/03/2010 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Presidente | 24/03/2010 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE GEORGES ROLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEORGES ROLL
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Georges Roll
- Jacques Maria Daniel Chenain
- Laurent Pierre Lassiaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 74, S 8, H B 41882, I/A 26 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Apoderado
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 16, S 8, H B 43476, I/A 44 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Consejero
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Presidente
- Georges Roll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 14, S 8, H B 43476, I/A 40 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
Empresa: HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Consejero
- Francois Salamon
- Georges Roll
- Herve Cacheur
Presidente
- Georges Roll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 208, S 8, H B 42046, I/A 20 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Georges Roll
- Herve Cacheur
- Jacques Marie Daniel Chenain
Presidente
- Georges Roll
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 72, S 8, H B 41882, I/A 22 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
Información de GEORGES ROLL
Mostramos los datos de GEORGES ROLL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEORGES ROLL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos