HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTURAS INDUSTRIALES GIBRALTAR SA | Secretario | 18/04/2022 | |
PINTURAS INDUSTRIALES GIBRALTAR SA | Consejero | 18/04/2022 | |
INMO BEVELLE SL | Apoderado | 22/11/2019 | |
GESTA VIVIENDAS SL | Apoderado | 04/09/2018 | |
URBAN ASYMMETRY SL | Administrador Unico | 31/01/2018 |
VINCULACIONES DE HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
Empresa: PINTURAS INDUSTRIALES GIBRALTAR SA
Consejero
- Garcia Albadalejo Manuel
- GESTION PATRIMONIAL CAMPO DE GIBRALTAR SL
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Presidente
Secretario
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 30, S 8, H CA 4476, I/A 20 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-11
Empresa: SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
Administrador Unico
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-11
Empresa: INTER GLOBE PARTS SL
Apoderado
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 164, S 8, H CA 48833, I/A 5 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
Empresa: INMO BEVELLE SL
Apoderado
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2135 , F 125, S 8, H CA 47066, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-11
Empresa: SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
Administrador Unico
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 70, S 8, H CA 47106, I/A 2 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-11
Empresa: GESTA VIVIENDAS SL
Apoderado
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 185, S 8, H CA 43823, I/A 4 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-11
Empresa: URBAN LIVING DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Herrera Diaz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 4, S 8, H CA 52678, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-11
Información de HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA DIAZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos