INTER GLOBE PARTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oceano Atlantico, 44
Código Postal 11379
Municipio Los Barrios
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTER GLOBE PARTS SL
CIF B87303566
Capital Social 146300.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/06/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTER GLOBE PARTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTER GLOBE PARTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandre Jamet | Consejero | 22/12/2022 | |
Clunes Risso James Alexander | Secretario | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Clunes Risso James Alexander | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Clunes Risso James Alexander | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Francisco Thomas | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Francisco Thomas | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Presidente | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTER GLOBE PARTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 166, S 8, H CA 48833, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 166, S 8, H CA 48833, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 166, S 8, H CA 48833, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 165, S 8, H CA 48833, I/A 8 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 165, S 8, H CA 48833, I/A 7 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 165, S 8, H CA 48833, I/A 7 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 165, S 8, H CA 48833, I/A 7 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
- AVDA OCEANO ATLANTICO 44, PARCELA IT 2.11 - PARQU (BARRIOS (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 165, S 8, H CA 48833, I/A 6 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 164, S 8, H CA 48833, I/A 5 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 163, S 8, H CA 48833, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-11