SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oceano Atlantico, 44
Código Postal 11379
Municipio Los Barrios
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
CIF B72272826
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 22/10/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandre Jamet | Consejero | 22/12/2022 | |
Alexandre Jamet | Consejero Delegado Mancomunado | 22/12/2022 | |
Clunes Risso James Alexander | Secretario | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Clunes Risso James Alexander | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Francisco Thomas | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Francisco Thomas | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Consejero | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Presidente | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2022 | 22/12/2022 |
Gold Jeffrey Lawrence | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2022 | 22/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICES ACCOUNTING AND LEGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 210, S 8, H CA 47106, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 210, S 8, H CA 47106, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 210, S 8, H CA 47106, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 209, S 8, H CA 47106, I/A 6 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 5 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 5 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 5 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-11
- AVDA OCEANO ATLANTICO 44, PARCELA IT 2.11 PARQUE T (BARRIOS (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 71, S 8, H CA 47106, I/A 3 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-11