HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADHIS FIC SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | 30/11/2020 |
MADHIS FIC SL | Secretario | 02/07/2020 | |
MADHIS FIC SL | Consejero | 02/07/2020 | |
MADHIS PLYWOOD SL | Secretario | 14/07/2010 | |
MADHIS PLYWOOD SL | Consejero | 14/07/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
Empresa: MADHIS FIC SL
Consejero
- Ferrando Viguer Manuel
- Hernandez Gargallo Antonio
- Ibars Escrich Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Hernandez Gargallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 1323, F 121, S 8, H V 17912, I/A 50 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-46
Empresa: MADHIS FIC SL
Apoderado Solidario
- Ferrando Albert Jose Francisco
- Ferrando Viguer Manuel
- Hernandez Gargallo Antonio
- Ibars Escrich Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 1323, F 121, S 8, H V 17912, I/A 49 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-46
Empresa: MADHIS PLYWOOD SL
Consejero
- Coca Escola Francisco
- Ferrando Garcia Ernesto
- Ferrando Viguer Manuel Francisco
- Gomez Jimenez Guillermo Antonio
- Hernandez Gargallo Antonio
Presidente
Secretario
- Hernandez Gargallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 182, S 8, H CU 6920, I/A 10 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-16
Información de HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GARGALLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos