GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRO SIC SA | Apoderado Solidario | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
Empresa: NAVARRO SIC SA
Apoderado Solidario
- Gomez Jimenez Guillermo Antonio
- Martinez Espejo Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 191, S 8, H CU 5534, I/A 48 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-16
Empresa: NAVARRO SIC SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 119, S 8, H CU 5534, I/A 47 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-16
Empresa: NAVARRO SIC SA
Apoderado
- Gomez Jimenez Guillermo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 130, S 8, H CU 5534, I/A 32 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-16
Empresa: MADHIS PLYWOOD SL
Consejero
- Coca Escola Francisco
- Ferrando Garcia Ernesto
- Ferrando Viguer Manuel Francisco
- Gomez Jimenez Guillermo Antonio
- Hernandez Gargallo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 182, S 8, H CU 6920, I/A 10 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-16
Información de GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos