IBARS ESCRICH MARIA PILAR
Informe ejecutivo de IBARS ESCRICH MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IBARS ESCRICH MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADHIS FIC SL | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | 30/11/2020 |
MADHIS FIC SL | Consejero | 27/07/2011 | 02/07/2020 |
VINCULACIONES DE IBARS ESCRICH MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBARS ESCRICH MARIA PILAR
Empresa: MADHIS FIC SL
Consejero
- Ferrando Viguer Manuel
- Hernandez Gargallo Antonio
- Ibars Escrich Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 1323, F 121, S 8, H V 17912, I/A 50 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-46
Empresa: MADHIS FIC SL
Apoderado Solidario
- Ferrando Albert Jose Francisco
- Ferrando Viguer Manuel
- Hernandez Gargallo Antonio
- Ibars Escrich Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 1323, F 121, S 8, H V 17912, I/A 49 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-46
Empresa: MADHIS FIC SL
Consejero
- Ibars Escrich Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4011, L 1323, F 120, S 8, H V 17912, I/A 47 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-46
Información de IBARS ESCRICH MARIA PILAR
Mostramos los datos de IBARS ESCRICH MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBARS ESCRICH MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos