HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTESO CARROCEROS SL | Consejero | 21/06/2023 | |
TALLERES ESTESO SL | Consejero | 21/06/2023 | |
EDUHESTRI SL | Administrador Solidario | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Esteso Serrano Javier
- Esteso Serrano Loren
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 223, S 8, H CU 7712, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 223, S 8, H CU 7712, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Esteso Serrano Javier
- Esteso Serrano Loren
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 35, S 8, H CU 697, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 35, S 8, H CU 697, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 79, S 8, H CU 697, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 218, S 8, H CU 7712, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-16
Empresa: EDUHESTRI SL
Administrador Solidario
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720 , F 161, S 8, H CU 10713, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-16
Información de HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO
Mostramos los datos de HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ FERNANDEZ MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos