ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ESTESO SL | Secretario | 21/06/2023 | |
ESTESO CARROCEROS SL | Consejero | 21/06/2023 | |
TALLERES ESTESO SL | Consejero | 21/06/2023 | |
ESTESO CARROCEROS SL | Secretario | 21/06/2023 | |
EDUHESTRI SL | Administrador Solidario | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Esteso Serrano Javier
- Esteso Serrano Loren
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 223, S 8, H CU 7712, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 223, S 8, H CU 7712, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Esteso Serrano Javier
- Esteso Serrano Loren
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 35, S 8, H CU 697, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 35, S 8, H CU 697, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 79, S 8, H CU 697, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
Secretario
- Esteso Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 218, S 8, H CU 7712, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-16
Empresa: EDUHESTRI SL
Administrador Solidario
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720 , F 161, S 8, H CU 10713, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-16
Información de ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTESO MARTINEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos