ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ESTESO SL | Consejero | 20/06/2017 | 21/06/2023 |
TALLERES ESTESO SL | Consejero Delegado | 20/06/2017 | 21/06/2023 |
TALLERES ESTESO SL | Presidente | 20/06/2017 | 21/06/2023 |
ESTESO CARROCEROS SL | Consejero | 05/06/2017 | 21/06/2023 |
ESTESO CARROCEROS SL | Consejero Delegado | 05/06/2017 | 21/06/2023 |
ESTESO CARROCEROS SL | Presidente | 05/06/2017 | 21/06/2023 |
TALLERES ESTESO SL | Administrador Mancomunado | 20/06/2017 | |
ESTESO CARROCEROS SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2017 | |
SABE 2006 SL | Administrador Unico | 19/06/2009 | |
SABE 2006 SL | Liquidador | 19/06/2009 | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
- Esteso Martinez Francisco Javier
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
- Esteso Martinez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 223, S 8, H CU 7712, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
- Esteso Martinez Francisco Javier
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
- Esteso Martinez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 35, S 8, H CU 697, I/A 9 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Consejero Delegado
- Esteso Martinez Francisco Javier
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
- Esteso Martinez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 79, S 8, H CU 697, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-16
Empresa: TALLERES ESTESO SL
Administrador Mancomunado
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 269 , F 79, S 8, H CU 697, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Consejero Delegado
- Esteso Martinez Francisco Javier
Consejero
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Teresa
- Hernandez Fernandez Marco
Presidente
- Esteso Martinez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 218, S 8, H CU 7712, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-16
Empresa: ESTESO CARROCEROS SL
Administrador Mancomunado
- Esteso Martinez Francisco Javier
- Esteso Martinez Maria Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 218, S 8, H CU 7712, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-16
Empresa: SABE 2006 SL
Liquidador
- Esteso Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22789 , F 54, S 8, H M 407862, I/A 4 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-28
Empresa: SABE 2006 SL
Administrador Unico
- Esteso Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22789 , F 54, S 8, H M 407862, I/A 4 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-28
Información de ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTESO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos