HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS PROYECTOS E INSTALACIONES MONTAJES J M P SL | Administrador Concursal | 20/04/2015 | |
CYL TECNOLOGICO SL | Secretario No Consejero | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
Empresa: NOVILLO DE PLATA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NOVILLO DE PLATA SL
Nif:B81524217
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Hernandez Alonso Luis Miguel
Juzgado:MADRID
Número:8
Juez / Ponente:FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Fecha de Resolución:27/02/2014
Número Procedimiento Concursal:849/2013
Datos Registrales:
Tomo:
11417
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-179338
Inscripción:
4
Fecha Inscripción01/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11417 , F 118, S 8, H M 179338, I/A 4 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SISTEMAS PROYECTOS E INSTALACIONES MONTAJES J M P SL
Nif:B83531459
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hernandez Alonso Luis Miguel
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:1
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:10/02/2014
Número Procedimiento Concursal:712/2013
Datos Registrales:
Tomo:
18525
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-321951
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18525 , F 124, S 8, H M 321951, I/A 4 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-28
Empresa: PUBLICIDAD ENCARTON SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PUBLICIDAD ENCARTON SL
Nif:B80377591
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hernandez Alonso Luis Miguel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:10/12/2014
Número Procedimiento Concursal:623/2014
Datos Registrales:
Tomo:
12160
Libro:
0
Folio:
182
Hoja:
8-56321
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/01/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12160 , F 182, S 8, H M 56321, I/A A (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: NOVILLO DE PLATA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NOVILLO DE PLATA SL
Nif:B81524217
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Hernandez Alonso Luis Miguel
Juzgado:MADRID
Número:8
Juez / Ponente:FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Fecha de Resolución:27/02/2014
Número Procedimiento Concursal:849/2013
Datos Registrales:
Tomo:
11417
Libro:
0
Folio:
116
Hoja:
8-179338
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11417 , F 116, S 8, H M 179338, I/A A (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: CYL TECNOLOGICO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Hernandez Alonso Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 199, S 8, H AV 5562, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-05
Información de HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ALONSO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos