ENAMORADO SOLANES RAFAEL
Informe ejecutivo de ENAMORADO SOLANES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENAMORADO SOLANES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENFOODS NETWORK SL | Consejero | 12/08/2020 | |
DESARROLLOS HIDROPONICOS DE ESPAÑA SL | Consejero | 19/05/2014 | |
CYL TECNOLOGICO SL | Consejero | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE ENAMORADO SOLANES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENAMORADO SOLANES RAFAEL
Empresa: GREENFOODS NETWORK SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34340 , F 139, S 8, H M 617796, I/A 2 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Consejero Delegado
Consejero
- Buqueras Y Bach Ignacio
- Duran Altisent Jose Maria
- Enamorado Solanes Rafael
- Estelles Blay Pedro
- Gallardo Mateos Fernando
- Tapia Del Rey Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32185 , F 132, S 8, H M 579222, I/A 1 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Empresa: CYL TECNOLOGICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Ferran Ana
- Buqueras Bach Ignacio
- Enamorado Solanes Rafael
- Gallardo Mateos Fernando
- Tapia Del Rey Felix
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 199, S 8, H AV 5562, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-05
Empresa: GLOBAL FOOD QUALITY SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25329 , F 54, S 8, H M 456186, I/A 7 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: GLOBAL FOOD QUALITY SL
Consejero
- Berga Monje Alberto
- Enamorado Solanes Rafael
- Jimeno Vinatea Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25329 , F 52, S 8, H M 456186, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Información de ENAMORADO SOLANES RAFAEL
Mostramos los datos de ENAMORADO SOLANES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENAMORADO SOLANES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos