HEREU NUS JOAQUIM MARIA
Informe ejecutivo de HEREU NUS JOAQUIM MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEREU NUS JOAQUIM MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL | Apoderado | 20/10/2009 | 29/11/2011 |
PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 29/11/2011 |
SALLEN PROYECTOS SA | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | 18/11/2011 |
SALLEN PROYECTOS SA | Apoderado | 20/10/2009 | 18/11/2011 |
SALLEN PROYECTOS SA | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
SALLEN PROYECTOS SA | Apoderado Mancomunado | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE HEREU NUS JOAQUIM MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREU NUS JOAQUIM MARIA
Empresa: SALLEN PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alava Rubin Mikel
- Cuenca Roman Jose Emilio
- Hereu Nus Joaquim Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 195, S 8, H ML 1620, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-52
Empresa: PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alava Rubin Mikel
- Hereu Nus Joaquim Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 35, S 8, H M 276353, I/A 13 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: SALLEN PROYECTOS SA
Apoderado
- Hereu Nus Joaquim Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 195, S 8, H ML 1620, I/A 7 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-52
Empresa: SALLEN PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 193, S 8, H ML 1620, I/A 6 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-52
Empresa: PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Apoderado
- Hereu Nus Joaquim Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 35, S 8, H M 276353, I/A 12 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Empresa: PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16277 , F 208, S 8, H M 276353, I/A 11 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Información de HEREU NUS JOAQUIM MARIA
Mostramos los datos de HEREU NUS JOAQUIM MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREU NUS JOAQUIM MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos