SALLEN PROYECTOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA EUROPA - NAVE 29
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Razón Social SALLEN PROYECTOS SA
CIF A22233944
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PROYTECSA SECURITY SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SALLEN PROYECTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SALLEN PROYECTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alava Rubin Mikel | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
Alava Rubin Mikel | Apoderado Mancomunado | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
Cuenca Roman Jose Emilio | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
Cuenca Roman Jose Emilio | Apoderado Mancomunado | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/12/2010 | 18/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | 18/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado | 20/10/2009 | 18/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado Mancomunado | 09/04/2010 | 18/11/2011 |
Leach Cucurella Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 19/10/2009 | 18/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SALLEN PROYECTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A 11 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-52
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A 11 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-52
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-52
- DEPOSITADO EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION de la sociedad de esta hoja, junto con Inversiones Aunav 2009 SL (absorbente), y Proyectos y Tecnología Sallen SL (absorbida) quedando el mismo archivado en el legajo, bajo su número de entrada 171/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A NM (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-52
- La Sociedad tiene por objeto la construcción en general y obras civiles, la conservación y mantenimiento de edificios, mobiliario urbano, montes, jardines, monumentos y edificios singulares, la conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas, servicios de limpieza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A 10 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-52
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto la construcción en general y obras civiles, la conservación y mantenimiento de edificios, mobiliario urbano, montes, jardines, monumentos y edificios singulares, la conservación y mantenimiento de carreteras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A 10 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-52
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-36-52
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 80, S 8, H ML 1620, I/A 9 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-14-52
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 195, S 8, H ML 1620, I/A 8 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-52
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 195, S 8, H ML 1620, I/A 7 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-52