PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Atocha, 16
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
CIF B82932203
Actividad Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
Página Web www.proytecsa.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROYTECSA SECURITY SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alava Rubin Mikel | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 29/11/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 05/01/2011 | 29/11/2011 |
Domper Cuello Jesus | Apoderado | 07/05/2009 | 29/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado | 20/10/2009 | 29/11/2011 |
Hereu Nus Joaquim Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 29/11/2011 |
Leach Cucurella Juan Manuel | Apoderado | 20/10/2009 | 29/11/2011 |
Leach Cucurella Juan Manuel | Representante | 28/09/2009 | 29/11/2011 |
Leach Cucurella Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 08/04/2010 | 29/11/2011 |
PROYTECSA SECURITY SL | Administrador Unico | 28/09/2009 | 29/11/2011 |
PROYTECSA SECURITY SL | Socio Unico | 28/09/2009 | 29/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 39, S 8, H M 276353, I/A 15 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 39, S 8, H M 276353, I/A 15 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 39, S 8, H M 276353, I/A 15 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 39, S 8, H M 276353, I/A 14 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 39, S 8, H M 276353, I/A 14 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 35, S 8, H M 276353, I/A 13 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27068 , F 35, S 8, H M 276353, I/A 12 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16277 , F 208, S 8, H M 276353, I/A 11 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28