GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRED INDUSTRIAL CANELLAS SL | REPR.143 RRM | 28/05/2024 | |
SYCLEF IBERIA SL | Consejero | 11/01/2024 | |
SYCLEF IBERIA SL | Consejero Delegado | 11/01/2024 | |
PAMATEC SYSTEMS SL | Administrador Unico | 14/06/2019 | |
NETCOOL CAPITAL SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
SQUARE PARK SL | Administrador Mancomunado | 28/01/2019 | |
ASOFRIO 2002 SL | Consejero | 15/07/2016 | |
PAMATEC SYSTEMS SL | Apoderado | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
Empresa: FRED INDUSTRIAL CANELLAS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gutierrez Alaman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 243608, I/A 8 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-08
Empresa: PANELFRIO MONTVALAIS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Alaman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 176, S 8, H V 202411, I/A 6 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-46
Empresa: GREENCOOL DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Gutierrez Alaman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10305, L 7586, F 173, S 8, H V 176958, I/A 6 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-46
Empresa: ITMEE&MANTENIMIENTO SL
Apoderado
- Gutierrez Alaman Antonio
- Valls Laguarda Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 185, S 8, H V 160364, I/A 14 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-46
Empresa: ITMEE&MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Gutierrez Alaman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9818, L 7100, F 185, S 8, H V 160364, I/A 13 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-46
Empresa: SYCLEF IBERIA SL
Consejero Delegado
- Gutierrez Alaman Antonio
Consejero
- Gutierrez Alaman Antonio
- Loheac Herve Jean Pierre
- Pondicq Cassou Nicolas
- Secchi Frederic Rene
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 78, S 8, H M 799512, I/A 5 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Administrador Unico
- Gutierrez Alaman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 4 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-46
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Alaman Antonio
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 4 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-46
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 215, S 8, H M 367250, I/A 33 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Alaman Antonio
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-46
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO
Mostramos los datos de GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ ALAMAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos