SONGEL GIRON RAMON
Informe ejecutivo de SONGEL GIRON RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SONGEL GIRON RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVOFRIO SL | Apoderado | 09/05/2022 | |
ESTUDIOS Y PROYECTOS SONGEL SL | Administrador Solidario | 02/02/2018 | |
ASOFRIO 2002 SL | Consejero | 15/07/2016 |
VINCULACIONES DE SONGEL GIRON RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SONGEL GIRON RAMON
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 215, S 8, H M 367250, I/A 33 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: NOVOFRIO SL
Administrador Solidario
- Songel Giron Gemma
- Songel Giron Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 84, S 8, H V 20638, I/A 15 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-46
Empresa: NOVOFRIO SL
Apoderado
- Songel Giron Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 83, S 8, H V 20638, I/A 14 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 215, S 8, H M 367250, I/A 32 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: ESTUDIOS Y PROYECTOS SONGEL SL
Administrador Solidario
- Songel Giron Gemma
- Songel Giron Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10443, L 7724, F 165, S 8, H V 180119, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-46
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20732 , F 180, S 8, H M 367250, I/A 24 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20732 , F 180, S 8, H M 367250, I/A 24 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Empresa: ASOFRIO 2002 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20732 , F 177, S 8, H M 367250, I/A 18 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Información de SONGEL GIRON RAMON
Mostramos los datos de SONGEL GIRON RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SONGEL GIRON RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos