NAVARRO SORIANO SANDRA
Informe ejecutivo de NAVARRO SORIANO SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO SORIANO SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANELFRIO MONTVALAIS SL | Apoderado | 31/01/2022 | 09/08/2023 |
PANELFRIO MONTVALAIS SL | Administrador Mancomunado | 09/06/2022 | 05/05/2023 |
VINCULACIONES DE NAVARRO SORIANO SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO SORIANO SANDRA
Empresa: PANELFRIO MONTVALAIS SL
Apoderado
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 176, S 8, H V 202411, I/A 5 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-46
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Alaman Antonio
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 4 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-46
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Alaman Antonio
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 3 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-46
Empresa: GRUPO MONTVALAIS SL
Apoderado
- Navarro Soriano Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 175, S 8, H V 202411, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-46
Información de NAVARRO SORIANO SANDRA
Mostramos los datos de NAVARRO SORIANO SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO SORIANO SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos