GROS BERTRAND
Informe ejecutivo de GROS BERTRAND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GROS BERTRAND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLEX ESPAÑA SA | Consejero | 15/09/2011 | 09/07/2021 |
ROLEX ESPAÑA SA | Vicepresidente | 15/09/2011 | 09/07/2021 |
VINCULACIONES DE GROS BERTRAND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROS BERTRAND
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 35, S 8, H M 53184, I/A 63 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Garrigues Walker Antonio
- Girod Thomson Catherine Marie-france
- Gros Bertrand
Presidente
Vicepresidente
- Gros Bertrand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 225, S 8, H M 53184, I/A 59 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 224, S 8, H M 53184, I/A 58 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Garrigues Walker Antonio
- Gros Bertrand
- Schuler Roland
Presidente
Vicepresidente
- Gros Bertrand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 123, S 8, H M 53184, I/A 53 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Garrigues Walker Antonio
- Gros Bertrand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 123, S 8, H M 53184, I/A 51 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Gros Bertrand
Vicepresidente
- Gros Bertrand
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 121, S 8, H M 53184, I/A 49 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Información de GROS BERTRAND
Mostramos los datos de GROS BERTRAND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROS BERTRAND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos