SCHULER ROLAND
Informe ejecutivo de SCHULER ROLAND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHULER ROLAND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLEX ESPAÑA SA | Consejero | 14/04/2010 | 31/10/2016 |
ROLEX ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 23/10/2015 | 31/10/2016 |
ROLEX ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 14/04/2010 | 24/06/2015 |
VINCULACIONES DE SCHULER ROLAND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHULER ROLAND
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Schuler Roland
Consejero
- Schuler Roland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 223, S 8, H M 53184, I/A 56 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Schuler Roland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 223, S 8, H M 53184, I/A 55 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 123, S 8, H M 53184, I/A 53 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Schuler Roland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 123, S 8, H M 53184, I/A 53 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Schuler Roland
Consejero
- Schuler Roland
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 120, S 8, H M 53184, I/A 47 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de SCHULER ROLAND
Mostramos los datos de SCHULER ROLAND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHULER ROLAND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos