GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
Informe ejecutivo de GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLEX ESPAÑA SA | Consejero | 31/10/2016 | 10/05/2022 |
VINCULACIONES DE GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Girod Thomson Catherine Marie-france
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 37, S 8, H M 53184, I/A 66 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Girod Thomson Catherine Marie-france
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 35, S 8, H M 53184, I/A 63 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Garrigues Walker Antonio
- Girod Thomson Catherine Marie-france
- Gros Bertrand
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 225, S 8, H M 53184, I/A 59 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: ROLEX ESPAÑA SA
Consejero
- Girod Thomson Catherine Marie-france
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19948 , F 223, S 8, H M 53184, I/A 56 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Información de GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE
Mostramos los datos de GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIROD THOMSON CATHERINE MARIE-FRANCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos