GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCTAVOARTE INTERNET SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
CARSUINFINITO2002 SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
MAFER INTERNET SL | Apoderado Solidario | 20/12/2022 | |
KHIRA INTERNET SL | Apoderado Solidario | 16/12/2022 | |
DARSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA SA | Administrador Concursal | 05/05/2022 | |
CONSTRUCCIONES VILARIÑO SA | Administrador Concursal | 24/07/2019 | |
EXCAMEL SL | Administrador Concursal | 16/04/2013 | |
CORINSUA PROMOCIONES SL | Administrador Concursal | 29/05/2009 |
VINCULACIONES DE GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
Empresa: OCTAVOARTE INTERNET SL
Apoderado
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19336 , F 119, S 8, H M 338889, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: CARSUINFINITO2002 SL
Apoderado
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40008 , F 3, S 8, H M 710844, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: MAFER INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 170, S 8, H M 338765, I/A 5 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: KHIRA INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19336 , F 170, S 8, H M 338896, I/A 7 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: PARDO PARADA FERROL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARDO PARADA FERROL SA
Nif:A15058670
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA
Fecha de Resolución:11/09/2015
Número Procedimiento Concursal:429/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2058
Libro:
0
Folio:
103
Hoja:
8-20248
Inscripción:
0
Fecha Inscripción10/11/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 103, S 8, H C 20248,BIS , I/ 10 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-15
Empresa: DARSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DARSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA SA
Nif:A15755945
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:FERNANDO SANTISO VAZQUEZ
Fecha de Resolución:02/12/2011
Número Procedimiento Concursal:543/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2565
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-26564
Inscripción:
28
Fecha Inscripción05/05/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 29, S 8, H C 26564, I/A 28 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-15
Empresa: GRUPO KENYA EXCHANGE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO KENYA EXCHANGE SL
Nif:B15971294
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:ANA BARRAL PICADO
Fecha de Resolución:15/06/2017
Número Procedimiento Concursal:238/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2938
Libro:
0
Folio:
186
Hoja:
8-35054
Inscripción:
6
Fecha Inscripción22/10/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 186, S 8, H C 35054, I/A 6 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-15
Empresa: NOROESTE DE SEGURIDAD SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NOROESTE DE SEGURIDAD SL
Nif:B15126006
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:12/12/2011
Número Procedimiento Concursal:570/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1108
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-5538
Inscripción:
10
Fecha Inscripción17/06/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 214, S 8, H C 5538, I/A 10 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
Empresa: CONSTRUCCIONES VILARIÑO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES VILARIÑO SA
Nif:A15112501
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:10/05/2019
Número Procedimiento Concursal:232/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1175
Libro:
0
Folio:
165
Hoja:
8-6664
Inscripción:
8
Fecha Inscripción24/07/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 165, S 8, H C 6664, I/A 8 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-15
Empresa: ELABORADOS Y MONTAJES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELABORADOS Y MONTAJES SA
Nif:A15029390
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Graiño Ordoñez Jesus Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:RAFAEL GARCIA PEREZ
Fecha de Resolución:02/10/2013
Número Procedimiento Concursal:311/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1085
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-7922
Inscripción:
17
Fecha Inscripción19/02/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 36, S 8, H C 7922, I/A 17 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-15
VER MAS ACTOS
Información de GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAIÑO ORDOÑEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos