FREIRE PICOS ALFONSO
Informe ejecutivo de FREIRE PICOS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FREIRE PICOS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCTAVOARTE INTERNET SL | Apoderado | 23/12/2022 | |
CARSUINFINITO2002 SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
MAFER INTERNET SL | Apoderado Solidario | 20/12/2022 | |
KHIRA INTERNET SL | Apoderado Solidario | 16/12/2022 | |
INLASTIME SL | Secretario | 05/02/2020 | |
IMPERMEABILIZACIONES TUSA SL | Administrador Concursal | 02/01/2019 | |
DISTRIBUCIONES CAFETEA SL | Socio Unico | 28/08/2018 | |
DISTRIBUCIONES CAFETEA SL | Administrador Unico | 28/08/2018 | |
BOUZA Y LOPEZ SL | Administrador Concursal | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE FREIRE PICOS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIRE PICOS ALFONSO
Empresa: INSTROCHE SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA
Fecha de Resolución:27/12/2019
Número Procedimiento Concursal:793/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3529
Libro:
0
Folio:
56
Hoja:
8-51984
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/02/2024
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 56, S 8, H C 51984, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-15
Empresa: OCTAVOARTE INTERNET SL
Apoderado
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19336 , F 119, S 8, H M 338889, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: CARSUINFINITO2002 SL
Apoderado
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40008 , F 3, S 8, H M 710844, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: MAFER INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 170, S 8, H M 338765, I/A 5 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: KHIRA INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Bejerano Gomez Javier
- Freire Picos Alfonso
- Graiño Ordoñez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19336 , F 170, S 8, H M 338896, I/A 7 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: INSTROCHE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTROCHE SL
Nif:B70427281
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Freire Picos Alfonso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA
Fecha de Resolución:27/12/2019
Número Procedimiento Concursal:793/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3529
Libro:
0
Folio:
56
Hoja:
8-51984
Inscripción:
2
Fecha Inscripción06/03/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 56, S 8, H C 51984, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-15
Empresa: INLASTIME SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Freire Picos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3506 , F 17, S 8, H C 50772, I/A 9 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-15
Empresa: IMPERMEABILIZACIONES TUSA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IMPERMEABILIZACIONES TUSA SL
Nif:B15398175
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Freire Picos Alfonso
Juzgado:XULGADO DO MERCANTIL A CORUÑA
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE MARTINEZ GARCIA
Fecha de Resolución:19/02/2018
Número Procedimiento Concursal:46/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2036
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-5785
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/01/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 118, S 8, H C 5785, I/A 8 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-15
Empresa: DISTRIBUCIONES CAFETEA SL
Administrador Unico
- Freire Picos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 195, S 8, H C 57255, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
Empresa: DISTRIBUCIONES CAFETEA SL
Socio Único
- Freire Picos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 195, S 8, H C 57255, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
VER MAS ACTOS
Información de FREIRE PICOS ALFONSO
Mostramos los datos de FREIRE PICOS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIRE PICOS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos