GONZALEZ OCHOA IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ OCHOA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ OCHOA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACERO ESTUDIO VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado | 09/02/2022 | |
AVINDIA CONSULTORES SL | Socio Unico | 26/10/2015 | |
AVINDIA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 26/10/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ OCHOA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ OCHOA IGNACIO
Empresa: ACERO ESTUDIO VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Ochoa Ignacio
- Sancho Vila David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6223, L 3528, F 54, S 8, H V 63371, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Empresa: MITRA SOL TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Consejero
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Secretario
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 47, S 8, H A 135125, I/A 3 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-03
Empresa: NUDO NIX SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Empresa: NUDO NIX SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Liquidador Unico
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Empresa: NUDO NIX SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-46
Empresa: EXTRACTOS MITRA SL
Liquidador
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 68, S 8, H A 140682, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-03
Empresa: EXTRACTOS MITRA SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Consejero
- Aguado Ramos Manuel Luis
- Gonzalez Ochoa Ignacio
- Marti Bruña Nuria
- Martinez Gijon Machuca Jose
- Saura Lopez Domingo
Liquidador
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Presidente
Secretario
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 68, S 8, H A 140682, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-03
Empresa: AVINDIA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9362, L 6644, F 217, S 8, H V 144863, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-46
Empresa: AVINDIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Giner Hernandez Jose Emilio
- Giner Hernandez Roberto
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9362, L 6644, F 217, S 8, H V 144863, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-46
Empresa: AVINDIA CONSULTORES SL
Socio Único
- Gonzalez Ochoa Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9362, L 6644, F 217, S 8, H V 144863, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-46
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ OCHOA IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ OCHOA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ OCHOA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos