NUDO NIX SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Marqués del Túria, 67
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUDO NIX SL
CIF B98780489
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 18/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUDO NIX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUDO NIX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Ochoa Ignacio | Administrador Unico | 12/01/2016 | 29/04/2016 |
Gonzalez Ochoa Ignacio | Liquidador Unico | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
Peña Alcoy Fernando | Administrador Unico | 27/11/2015 | 12/01/2016 |
ACTOS BORME DE NUDO NIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 160, S 8, H V 167949, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 158, S 8, H V 167949, I/A 1 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46
Dirección:G.V. MARQUES DEL TURIA 67 7 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:18/11/15
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Los servicios de asesoramiento, orientación y asistencia prestados a las empresas y otras organizaciones en materia de administración, como la planificación organizativa y estratégica de la empresa, reingeniería de procesos empresariales, gestión de cambios en la empresa, reducción de costes y otras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 158, S 8, H V 167949, I/A 1 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-46