MARTI BRUÑA NURIA
Informe ejecutivo de MARTI BRUÑA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI BRUÑA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MITRA SOL TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 31/05/2016 |
VINCULACIONES DE MARTI BRUÑA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI BRUÑA NURIA
Empresa: MITRA SOL TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Marti Bruña Nuria
- Saura Lopez Domingo
- Theocharis Theodoros Panagiotis
Presidente
- Marti Bruña Nuria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 47, S 8, H A 135125, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-03
Empresa: MITRA SOL TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Marti Bruña Nuria
- Saura Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 47, S 8, H A 135125, I/A 2 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-03
Empresa: EXTRACTOS MITRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
- Marti Bruña Nuria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 68, S 8, H A 140682, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-03
Empresa: EXTRACTOS MITRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Marti Bruña Nuria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 66, S 8, H A 140682, I/A 1 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-03
Empresa: MITRA SOL TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Ochoa Ignacio
- Marti Bruña Nuria
- Saura Lopez Domingo
- Theocharis Theodoros Panagiotis
Presidente
- Marti Bruña Nuria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 45, S 8, H A 135125, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-03
Información de MARTI BRUÑA NURIA
Mostramos los datos de MARTI BRUÑA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI BRUÑA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos