GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2017 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2017 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Apoderado Solidario
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35533 , F 180, S 8, H M 171, I/A 588 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
- Manzano Agugliaro Federico Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 57, S 8, H M 59813, I/A 896 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 145, S 8, H M 171, I/A 582 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 50, S 8, H M 59813, I/A 887 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
- Martinez Martin Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 122, S 8, H M 171, I/A 547 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Apoderado Solidario
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 121, S 8, H M 171, I/A 546 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 26, S 8, H M 59813, I/A 854 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
- Vazquez Fernandez Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29256 , F 211, S 8, H M 59813, I/A 748 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado
- Gonzalez Mata Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 47, S 8, H M 171, I/A 442 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Información de GONZALEZ MATA JUAN-PABLO
Mostramos los datos de GONZALEZ MATA JUAN-PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MATA JUAN-PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos