ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
Informe ejecutivo de ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2017 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado Solidario | 25/01/2017 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2017 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gabeiras Maria
Apoderado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39357 , F 125, S 8, H M 59813, I/A 993 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38063 , F 191, S 8, H M 171, I/A 673 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
- Manzano Agugliaro Federico Luis
- Reveron Gonzalez Luz Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 57, S 8, H M 59813, I/A 896 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 147, S 8, H M 171, I/A 584 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado Mancomunado
- Enriquez Gabeiras Maria
Apoderado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 51, S 8, H M 59813, I/A 888 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enriquez Gabeiras Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 12, S 8, H M 59813, I/A 834 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Información de ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA
Mostramos los datos de ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUEZ GABEIRAS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos