VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
Informe ejecutivo de VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMON OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 01/12/2022 | |
INVESTIGACIONES Y SONDEOS SL | Apoderado | 22/04/2022 | |
ABANICO SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
AGORA MARKETING SL | Apoderado | 23/01/2020 | |
RESIDENCIA DE MAYORES GERAS ALJARAFE SL | Socio Unico | 29/11/2019 | |
RESIDENCIA DE MAYORES GERAS ALJARAFE SL | Administrador Unico | 29/11/2019 | |
PINTURAS Y SERVICIOS INTEGRALES CASEMAY SL | Administrador Unico | 12/08/2019 | |
EVOLUTION CAPITAL SL | Apoderado | 24/04/2015 | |
AMENTIA LABORUM SL | Apoderado | 22/04/2015 | |
MANTENIMIENTOS INTEGRALES CEXPLA SL | Administrador Unico | 13/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
Empresa: TIMON OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Gautier Duran Antonio Manuel
- Recacha Bernardez Alvaro
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313 , F 20, S 8, H SE136969, I/A 1 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Empresa: INVESTIGACIONES Y SONDEOS SL
Apoderado
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13516 , F 168, S 8, H M 7477, I/A 7 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: INVESTIGACIONES Y SONDEOS SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13516 , F 168, S 8, H M 7477, I/A 6 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: ABANICO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6825 , F 174, S 8, H SE125073, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-41
Empresa: AGORA MARKETING SL
Apoderado
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40108 , F 52, S 8, H M 712768, I/A 2 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6801 , F 30, S 8, H SE123910, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Socio Único
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6801 , F 30, S 8, H SE123910, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Administrador Unico
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6758 , F 30, S 8, H SE122839, I/A 1 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-41
Empresa: MOTEL LA RIBERA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Romero Candido
- Hermida Perez Lino
- Rodriguez Martinez Jose
- Roris Maceira Juan Manuel
- Vazquez Fernandez Carlos
Consejero
- Alvarez Romero Candido
- Hermida Perez Lino
- Rodriguez Martinez Jose
- Roris Maceira Juan Manuel
- Vazquez Fernandez Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494, L 2494, F 199, S 8, H PO 26197, I/A 7 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-36
Empresa: EVOLUTION CAPITAL SL
Apoderado
- Vazquez Fernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20610 , F 31, S 8, H M 364857, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS
Mostramos los datos de VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ FERNANDEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos