GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEGAS DO COUSO SL | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
RESIDENCIAL ROSAL SL | Administrador Solidario | 03/11/2023 | |
COMERCIAL AUTOMOTO SA | Apoderado Solidario | 28/11/2016 | |
COMERCIAL DE INMUEBLES LAS EIRAS SL | Administrador Solidario | 11/11/2016 | |
TELEBEARING SA | Presidente | 26/05/2010 | 22/12/2014 |
TELEBEARING SA | Consejero | 26/05/2010 | 22/12/2014 |
COMERCIAL GOBERTEL SL | Presidente | 13/10/2014 | |
COMERCIAL GOBERTEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/10/2014 | |
COMERCIAL GOBERTEL SL | Consejero | 13/10/2014 | |
CUVIDA SA | Administrador Unico | 18/11/2011 | 08/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
Empresa: ADEGAS DO COUSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Barreiro Custodio
- Villa Gonzalez Rafael
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1819, F 113, S 8, H PO 17212, I/A 4 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-36
Empresa: RESIDENCIAL ROSAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Moreira Jose Carlos
- Gonzalez Barreiro Custodio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565, L 2565, F 34, S 8, H PO 27350, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-36
Empresa: COMERCIAL AUTOMOTO SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Barreiro Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 1138, F 45, S 8, H PO 4163, I/A 42 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-36
Empresa: COMERCIAL DE INMUEBLES LAS EIRAS SL
Administrador Solidario
- Alonso Gonzalez Celso
- Gonzalez Barreiro Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973, L 973, F 10, S 8, H PO 1787, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-36
Empresa: TELEBEARING SA
Consejero
- Gonzalez Barreiro Custodio
- JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES SA
Presidente
- Gonzalez Barreiro Custodio
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10988 , F 129, S 8, H M 173321, I/A 21 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-28
Empresa: COMERCIAL GOBERTEL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carabaña Ortega Jose Manuel
- Gonzalez Barreiro Custodio
Consejero
- Carabaña Ortega Jose Manuel
- Gonzalez Barreiro Custodio
Presidente
- Gonzalez Barreiro Custodio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 57, S 8, H SC 20039, I/A 5 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-15
Empresa: CUVIDA SA
Administrador Unico
- Gonzalez Barreiro Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 53, S 8, H OR 1764, I/A 19 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-32
Empresa: CUVIDA SA
Administrador Unico
- Gonzalez Barreiro Custodio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 53, S 8, H OR 1764, I/A 18 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-32
Empresa: COMERCIAL AUTOMOTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 1138, F 41, S 8, H PO 4163, I/A 35 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-36
Empresa: AUTOMOTO NIPPON CARS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Gonzalez Celso
- Alonso Gonzalez Daniel
- Alonso Gonzalez Oscar
- Gonzalez Barreiro Custodio
- Gonzalez Barreiro Darita
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 131, S 8, H PO 40671, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-36
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO
Mostramos los datos de GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BARREIRO CUSTODIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos