VILLA GONZALEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de VILLA GONZALEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLA GONZALEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEGAS DO COUSO SL | Liquidador | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
ADEGAS DO COUSO SL | Administrador Solidario | 07/11/2023 | |
LAGAR DO CRESTO SL | Administrador Unico | 16/02/2023 | |
LAGAR DO CRESTO SL | Liquidador | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
PANADERIA MORALES SL | Administrador Unico | 25/01/2013 | 09/01/2015 |
PANADERIA MORALES SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE VILLA GONZALEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLA GONZALEZ RAFAEL
Empresa: ADEGAS DO COUSO SL
Liquidador
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1819, F 113, S 8, H PO 17212, I/A 4 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-36
Empresa: ADEGAS DO COUSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Barreiro Custodio
- Villa Gonzalez Rafael
Liquidador
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1819, F 113, S 8, H PO 17212, I/A 4 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-36
Empresa: LAGAR DO CRESTO SL
Liquidador
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494, L 3494, F 30, S 8, H PO 46671, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-36
Empresa: LAGAR DO CRESTO SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Rafael
Liquidador
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494, L 3494, F 30, S 8, H PO 46671, I/A 2 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-36
Empresa: PANADERIA MORALES SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 650, F 163, S 8, H PO 4454, I/A 6 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-36
Empresa: PANADERIA MORALES SL
Administrador Unico
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 650, F 162, S 8, H PO 4454, I/A 4 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-36
Empresa: PANADERIA MORALES SL
Administrador Mancomunado
- Vicente Lomba Jose Manuel
- Villa Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 650, F 162, S 8, H PO 4454, I/A 4 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-36
Información de VILLA GONZALEZ RAFAEL
Mostramos los datos de VILLA GONZALEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLA GONZALEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos