AUTOMOTO NIPPON CARS SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social AUTOMOTO NIPPON CARS SL
CIF B36975563
Órgano Administración Administrador único
Propietario COMERCIAL AUTOMOTO SA
VINCULACIONES DE AUTOMOTO NIPPON CARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTO NIPPON CARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Oscar | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Oscar | Apoderado | 26/04/2011 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Oscar | Administrador Unico | 19/01/2016 | 27/12/2021 |
COMERCIAL AUTOMOTO SA | Socio Unico | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Celso | Administrador Unico | 26/04/2011 | 19/01/2016 |
Alonso Gonzalez Celso | Secretario | 26/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Celso | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Celso | Consejero | 26/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Daniel | Presidente | 26/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Daniel | Consejero | 26/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMOTO NIPPON CARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 6 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
- Se acuerda modificar el artículo 22 de los Estatutos Sociales, en el sentido de establecer con carácter general la gratuidad del cargo de Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 132, S 8, H PO 40671, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223, L 3223, F 131, S 8, H PO 40671, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-36