GOMILA PUJOL ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMILA PUJOL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMILA PUJOL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES PINAR D'ANDRATX SL | Vicepresidente | 07/08/2023 | |
ES PINAR D'ANDRATX SL | Consejero Delegado | 07/08/2023 | |
ES PINAR D'ANDRATX SL | Consejero | 07/08/2023 | |
PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2010 | |
PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL | Secretario | 08/04/2010 | |
PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL | Consejero | 08/04/2010 | |
GABINETE GOMILA ALBIS SL | Administrador Solidario | 25/03/2010 | |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Secretario | 08/01/2010 | |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Consejero Delegado | 08/01/2010 | |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Consejero | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE GOMILA PUJOL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMILA PUJOL ANTONIO
Empresa: ES PINAR D'ANDRATX SL
Consejero Delegado
- Albis Morell Juan Manuel
- Cifre Adrover Jaime
- Gomila Pujol Antonio
- Gomila Pujol Bartolome
- Juan Riera Jose Luis
Consejero
- Albis Morell Juan Manuel
- Cifre Adrover Jaime
- Gomila Pujol Antonio
- Gomila Pujol Bartolome
- Juan Riera Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomila Pujol Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 189, S 8, H PM 2932, I/A 4 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-07
Empresa: PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL
Consejero Delegado Solidario
- Darder Abad Daniel
- Gomila Pujol Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
- Gomila Pujol Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 11, S 8, H PM 31519, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-07
Empresa: GABINETE GOMILA ALBIS SL
Administrador Solidario
- Albis Morell Juan Manuel
- Gomila Pujol Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 105, S 8, H PM 27721, I/A 3 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-07
Empresa: RECREATIVOS SANTA PONSA SL
Consejero Delegado
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Gomila Pujol Antonio
Consejero
- Gomila Pujol Antonio
Secretario
- Gomila Pujol Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 208, S 8, H PM 12403, I/A 5 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Información de GOMILA PUJOL ANTONIO
Mostramos los datos de GOMILA PUJOL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMILA PUJOL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos