FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL ES FORTI SL | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/01/2010 | 03/09/2015 |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Presidente | 08/01/2010 | 03/09/2015 |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Consejero | 08/01/2010 | 03/09/2015 |
RECREATIVOS SANTA PONSA SL | Consejero Delegado | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
Empresa: CLINICA DENTAL ES FORTI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Fernandez Verd Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 64, S 8, H PM 32039, I/A 2 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: RECREATIVOS SANTA PONSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Gomila Romero Bartolome
Consejero
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Gomila Romero Bartolome
Presidente
- Fernandez Servera Carlos Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 209, S 8, H PM 12403, I/A 6 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
Empresa: RECREATIVOS SANTA PONSA SL
Consejero
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
Presidente
- Fernandez Servera Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 208, S 8, H PM 12403, I/A 5 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Empresa: RECREATIVOS SANTA PONSA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Gomila Romero Bartolome
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 208, S 8, H PM 12403, I/A 5 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Empresa: RECREATIVOS SANTA PONSA SL
Consejero Delegado
- Caldentey Garcia Juan Miguel
- Fernandez Servera Carlos Francisco
- Gomila Pujol Antonio
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 208, S 8, H PM 12403, I/A 5 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-07
Información de FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO
Mostramos los datos de FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SERVERA CARLOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos