OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R. OLIVER & J. CRESPO SEGUROS SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | |
DATAPRO 2011 SL | Consejero | 26/10/2011 |
VINCULACIONES DE OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
Empresa: PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 31519, I/A 3 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-07
Empresa: R. OLIVER & J. CRESPO SEGUROS SL
Administrador Unico
- Oliver Forteza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 211, S 8, H PM 64610, I/A 2 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Empresa: R. OLIVER & J. CRESPO SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Crespo Oliver Javier
- Oliver Forteza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 211, S 8, H PM 64610, I/A 2 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-07
Empresa: DATAPRO 2011 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 40, S 8, H PM 68373, I/A 1 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-07
Empresa: PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 11, S 8, H PM 31519, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-07
Empresa: PREVENCION DE ACCIDENTES BALEARES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 11, S 8, H PM 31519, I/A 2 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-07
Empresa: R. OLIVER & J. CRESPO SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Crespo Oliver Javier
- Oliver Forteza Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399 , F 211, S 8, H PM 64610, I/A 1 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-07
Información de OLIVER FORTEZA MARIA ROSA
Mostramos los datos de OLIVER FORTEZA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVER FORTEZA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos