GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLANO MANCHEGA DE LIMPIEZAS SL | Socio Unico | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
Empresa: EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-45
Empresa: EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 177, S 8, H TO 25577, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-45
Empresa: EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 177, S 8, H TO 25577, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-45
Empresa: KARTING INDOOR SORIA SL
Liquidador
- Gomez Martin Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 36, S 8, H SO 3164, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-42
Empresa: KARTING INDOOR SORIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Martin Jose Carlos
- Lazaro De Leon Ignacio
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
- Sanz De Gracia Jose Javier
Liquidador
- Gomez Martin Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 36, S 8, H SO 3164, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-42
Empresa: CASTELLANO MANCHEGA DE LIMPIEZAS SL
Nuevo Socio Único
- Gomez Martin Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092 , F 53, S 8, H TO 2605, I/A 24 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-45
Empresa: KARTING INDOOR SORIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Martin Jose Carlos
- Lazaro De Leon Ignacio
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
- Sanz De Gracia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 31, S 8, H SO 3164, I/A 1 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-42
Información de GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTIN JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos