EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL - EXTINGUIDA
Municipio Madridejos
Provincia Toledo
Razón Social EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
CIF B45615572
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/02/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Nieves Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 05/08/2013 | 05/08/2013 |
Contreras Nieves Jose Antonio | Presidente | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Contreras Nieves Jose Antonio | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Gomez Martin Jose Carlos | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Martin-consuegra Galan Virtudes | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Moreno Martin-nieto Felisa | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Privado Gutierrez Mariano | Liquidador Mancomunado | 05/08/2013 | 05/08/2013 |
Privado Gutierrez Mariano | Secretario | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Privado Gutierrez Mariano | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
Romero Rosell Jose Luis | Consejero | 13/12/2012 | 05/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMVIUR MADRIDEJOS 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-45
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-45
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 5 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 178, S 8, H TO 25577, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-45
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 177, S 8, H TO 25577, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-45
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 177, S 8, H TO 25577, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-45