SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
Informe ejecutivo de SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTESSORIA SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2011 | 30/01/2020 |
INTESSORIA SL | Apoderado Solidario | 08/03/2011 | 30/01/2020 |
KARTING INDOOR SORIA SL | Administrador Mancomunado | 07/06/2010 | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
Empresa: INTESSORIA SL
Apoderado Solidario
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 69, F 107, S 8, H SO 1660, I/A 8 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-42
Empresa: INTESSORIA SL
Administrador Mancomunado
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 69, F 107, S 8, H SO 1660, I/A 8 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-42
Empresa: KARTING INDOOR SORIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Martin Jose Carlos
- Lazaro De Leon Ignacio
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
- Sanz De Gracia Jose Javier
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 36, S 8, H SO 3164, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-42
Empresa: INTESSORIA SL
Apoderado Solidario
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 69, F 106, S 8, H SO 1660, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-42
Empresa: INTESSORIA SL
Administrador Mancomunado
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 69, F 105, S 8, H SO 1660, I/A 5 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-42
Empresa: INTESSORIA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Dominguez Jose Antonio
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120, L 69, F 105, S 8, H SO 1660, I/A 5 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-42
Empresa: KARTING INDOOR SORIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Martin Jose Carlos
- Lazaro De Leon Ignacio
- Natividad Hernandez Angel
- Sanz De Gracia Gonzalo Jesus
- Sanz De Gracia Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182, L 131, F 31, S 8, H SO 3164, I/A 1 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-42
Información de SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS
Mostramos los datos de SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DE GRACIA GONZALO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos