GOMEZ HERVADA ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ HERVADA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ HERVADA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Consejero | 27/07/2011 | 06/08/2018 |
GRUPO DE RADIOS GALLEGAS SA | Consejero | 29/09/2010 | 13/12/2010 |
PROCOBUSA SA | Consejero Delegado Solidario | 27/05/2010 | |
PROCOBUSA SA | Consejero | 27/05/2010 | |
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Consejero | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ HERVADA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ HERVADA ANGEL
Consejero
- Gomez Hervada Angel
- Mirat Santiago Manuel
- Santillana Del Barrio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37321 , F 16, S 8, H M 64314, I/A 663 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Consejero
- Godo Muntañola Javier
- Gomez Hervada Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14471 , F 185, S 8, H M 64314, I/A 550 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: GRUPO DE RADIOS GALLEGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479, L 2479, F 183, S 8, H PO 25960, I/A 13 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-36
Empresa: GRUPO DE RADIOS GALLEGAS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479, L 2479, F 183, S 8, H PO 25960, I/A 12 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-36
Empresa: PROCOBUSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cava Sanchez-gil Manuel
- Gomez Hervada Angel
- Nabal Betere Juan Carlos
- Torres Ortiz Antonio
Consejero
- Cava Sanchez-gil Manuel
- Gomez Hervada Angel
- Nabal Betere Juan Carlos
- Torres Ortiz Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14259 , F 57, S 8, H M 234983, I/A 11 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17799 , F 138, S 8, H M 244542, I/A 41 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-28
Información de GOMEZ HERVADA ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ HERVADA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ HERVADA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos