GILLET YVONNE
Informe ejecutivo de GILLET YVONNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GILLET YVONNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA CANTAR ELSNER ASESORES SL | Socio Unico | 03/12/2019 |
VINCULACIONES DE GILLET YVONNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILLET YVONNE
Empresa: CASA CANTAR ELSNER ASESORES SL
Administrador Unico
- Gillet Yvonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 31, S 8, H M 699737, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: SEDEVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrios Gonzalez Maria Rosa
- Gillet Yvonne
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 178, S 8, H M 122592, I/A 19 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrios Gonzalez Maria Rosa
- Gillet Yvonne
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 172, S 8, H M 83503, I/A 71 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: SEDEVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gillet Yvonne
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 176, S 8, H M 122592, I/A 18 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gillet Yvonne
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 170, S 8, H M 83503, I/A 70 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: ULMAX SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Gillet Yvonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 31, S 8, H M 699737, I/A 2 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: ULMAX SEGURIDAD SL
Socio Único
- Gillet Yvonne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39411 , F 31, S 8, H M 699737, I/A 2 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: VARELA SIEIRA Y ASOCIADOS SL
Consejero
- Alsina Jimenez Sergio
- Gillet Yvonne
- Varela Sieira Emilio
Presidente
- Gillet Yvonne
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19542 , F 3, S 8, H M 343248, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gillet Yvonne
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 100, S 8, H M 398170, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21992 , F 209, S 8, H M 391937, I/A 6 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
VER MAS ACTOS
Información de GILLET YVONNE
Mostramos los datos de GILLET YVONNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILLET YVONNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos