VARELA SIEIRA EMILIO
Informe ejecutivo de VARELA SIEIRA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VARELA SIEIRA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OESIA NETWORKS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2019 | |
TECNOBIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2019 | |
TECNOBIT SOPORTE INTEGRAL SA | Representante | 09/07/2018 | |
VARELA SIEIRA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE VARELA SIEIRA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VARELA SIEIRA EMILIO
Empresa: TECNOBIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37348 , F 10, S 8, H M 224904, I/A 114 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: TECNOBIT SL
Apoderado Mancomunado
- Varela Sieira Emilio
Apoderado Solidario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37348 , F 10, S 8, H M 224904, I/A 114 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: OESIA NETWORKS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 27, S 8, H M 565872, I/A 65 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: TECNOBIT SOPORTE INTEGRAL SA
Representante
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20440 , F 86, S 8, H M 279909, I/A 11 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: TECNOBIT SL
Apoderado Mancomunado
- Celaya Mingot Francisco Javier
- Varela Sieira Emilio
Apoderado Solidario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 146, S 8, H M 224904, I/A 108 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: VARELA SIEIRA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19542 , F 3, S 8, H M 343248, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: VARELA SIEIRA Y ASOCIADOS SL
Consejero
- Alsina Jimenez Sergio
- Gillet Yvonne
- Varela Sieira Emilio
Presidente
Secretario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19542 , F 3, S 8, H M 343248, I/A 3 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Riberas Mera Juan Maria
- Varela Sieira Emilio
Consejero
- Varela Sieira Emilio
Presidente
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 100, S 8, H M 398170, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Riberas Mera Juan Maria
- Varela Sieira Emilio
Consejero
- Gillet Yvonne
- Riberas Mera Francisco Jose
- Riberas Mera Juan Maria
- Varela Sieira Emilio
Presidente
- Varela Sieira Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21992 , F 209, S 8, H M 391937, I/A 6 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: VARELA SIEIRA Y ASOCIADOS SL
Consejero
- Alsina Jimenez Sergio
- Gillet Yvonne
- Varela Sieira Emilio
Presidente
Secretario
- Varela Sieira Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19542 , F 3, S 8, H M 343248, I/A 2 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
VER MAS ACTOS
Información de VARELA SIEIRA EMILIO
Mostramos los datos de VARELA SIEIRA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VARELA SIEIRA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos