DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLSA SA | Apoderado Mancomunado | 11/09/2024 | |
TOLSA SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2022 | |
TOLSA SA | Apoderado | 13/10/2022 | |
SEDEVIC SL | Apoderado | 15/06/2022 | |
MARIÑA ORGANIC SA | Apoderado | 09/06/2022 | |
TOLSA SA | Apoderado | 15/07/2021 | |
MINAS DE TORREJON SA | Representante | 14/08/2018 | |
SEDEVIC SL | Apoderado | 26/09/2012 | |
MARIÑA ORGANIC SA | Representante | 02/11/2011 |
VINCULACIONES DE DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Sanchez Diez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67710, I/A 213 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
- Barroso Lopez Enrique
- De Blas Gama Sara
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Sanchez Diez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67710, I/A 211 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
- De Blas Gama Sara
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Garcia Ruiz Carlos Agustin
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Sanchez Diez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 81, S 8, H M 67710, I/A 204 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: INVERSIONES GELMA SICAV
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA
- Uribarri Chacon Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17711 , F 218, S 8, H M 305068, I/A 31 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 79, S 8, H M 67710, I/A 200 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: SEDEVIC SL
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Larrea Garcia-morato Miguel Maria
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 178, S 8, H M 122592, I/A 20 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Larrea Garcia-morato Miguel Maria
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 172, S 8, H M 83503, I/A 73 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Gonzalez Ubeda Francisco-jose
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Solana De Quesada Rafael
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 76, S 8, H M 67710, I/A 197 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: SEDEVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barrios Gonzalez Maria Rosa
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 178, S 8, H M 122592, I/A 19 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barrios Gonzalez Maria Rosa
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Gomez Navarro Enrique
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 172, S 8, H M 83503, I/A 71 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE
Mostramos los datos de DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LARREA GARCIA MORATO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos