PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLSA SA | Apoderado Mancomunado | 11/09/2024 | |
TOLSA SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2022 | |
TOLSA SA | Apoderado | 13/10/2022 | |
TOLSA SA | Apoderado | 21/06/2022 | |
SEDEVIC SL | Apoderado | 15/06/2022 | |
MARIÑA ORGANIC SA | Apoderado | 09/06/2022 | |
TOLSA SA | Apoderado | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Sanchez Diez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67710, I/A 213 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 67710, I/A 211 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 81, S 8, H M 67710, I/A 204 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 79, S 8, H M 67710, I/A 200 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: TOLSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 79, S 8, H M 67710, I/A 199 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado
- Garcia Garcia Gonzalo
- Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Larrea Garcia-morato Miguel Maria
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 77, S 8, H M 67710, I/A 198 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-28
Empresa: SEDEVIC SL
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Larrea Garcia-morato Miguel Maria
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40295 , F 178, S 8, H M 122592, I/A 20 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Garcia Garcia Gonzalo
- Larrea Garcia-morato Miguel Maria
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 172, S 8, H M 83503, I/A 73 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TURBERAS DEL BUYO Y DEL GISTRAL SA
Apoderado
- De Blas Gama Sara
- Garcia Garcia Gonzalo
- Garcia Ruiz Carlos Agustin
- Pau Gamarra Javier
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Pinto Vazquez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40756 , F 172, S 8, H M 83503, I/A 72 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TOLSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Larrea Garcia Morato Maria Jose
- Gonzalez Ubeda Francisco-jose
- Penzol Lopez Pedro Maria
- Solana De Quesada Rafael
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 76, S 8, H M 67710, I/A 197 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
VER MAS ACTOS
Información de PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA
Mostramos los datos de PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PENZOL LOPEZ PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos