GIL DIAZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GIL DIAZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GIL DIAZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H.U.B LOGISTIC SL | Socio Unico | 15/11/2017 | |
H.U.B LOGISTIC SL | Administrador Unico | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE GIL DIAZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DIAZ MARIA DOLORES
Empresa: DESTINALOGISTIC SA
Apoderado
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 97, S 8, H M 474420, I/A 15 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Empresa: DESTINALOGISTIC SA
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 220, S 8, H GU 11574, I/A 2 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-19
Empresa: GUADALBUS SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 10 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-19
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652 , F 217, S 8, H GU 11574, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-19
Empresa: DESTINALOGISTIC SA
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 95, S 8, H M 474420, I/A 10 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: DESTINALOGISTIC SA
Apoderado
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 94, S 8, H M 474420, I/A 8 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: GUADALBUS SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 181, S 8, H GU 1577, I/A 6 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-19
Empresa: H.U.B LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 94, S 8, H Z 62866, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-50
Empresa: H.U.B LOGISTIC SL
Socio Único
- Gil Diaz Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 94, S 8, H Z 62866, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-50
VER MAS ACTOS
Información de GIL DIAZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GIL DIAZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DIAZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos