DESTINALOGISTIC SA - EXTINGUIDA
Razón Social DESTINALOGISTIC SA
CIF A85599850
Capital Social 60588.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 23/12/2008
Página Web www.destinalogistica.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario ONTIME CORPORATE UNION SA
VINCULACIONES DE DESTINALOGISTIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DESTINALOGISTIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASE AUDIT CONSULTANTS SLP | Auditor | 01/12/2017 | 17/10/2023 |
Moreno De Viana Cardenas Carlos Maria | Representante | 01/06/2022 | 17/10/2023 |
ONTIME CORPORATE UNION SA | Administrador Unico | 01/06/2022 | 17/10/2023 |
ONTIME CORPORATE UNION SA | Socio Unico | 06/02/2023 | 17/10/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 27/03/2023 | 17/10/2023 |
Gil Diaz Maria Dolores | Apoderado | 04/02/2021 | 21/09/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 29/12/2021 | 27/03/2023 |
Calero Sanchez Vicente | Socio Unico | 01/12/2020 | 06/02/2023 |
Gil Diaz Maria Dolores | Administrador Unico | 19/07/2021 | 01/06/2022 |
Calero Sanchez Vicente | Administrador Unico | 13/01/2009 | 19/07/2021 |
ACTOS BORME DE DESTINALOGISTIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 97, S 8, H M 474420, I/A 16 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 97, S 8, H M 474420, I/A 16 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 97, S 8, H M 474420, I/A 16 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 97, S 8, H M 474420, I/A 15 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 14 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 14 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 13 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 96, S 8, H M 474420, I/A 12 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26326 , F 95, S 8, H M 474420, I/A 11 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28