GUADALBUS SL - EXTINGUIDA
Razón Social GUADALBUS SL
CIF B19104017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Moreno De Viana Cardenas Carlos
Propietario Centeno Garcia Francisco Javier
VINCULACIONES DE GUADALBUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUADALBUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centeno Garcia Francisco Javier | Socio Unico | 25/02/2020 | 08/02/2023 |
Moreno De Viana Cardenas Carlos | Administrador Unico | 16/05/2022 | 08/02/2023 |
Gil Diaz Maria Dolores | Administrador Unico | 25/02/2020 | 16/05/2022 |
Centeno Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 25/02/2020 |
ACTOS BORME DE GUADALBUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 10 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 10 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-19
- Alquiler de autocares y vehículos de transportes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 9 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-19
- La sociedad ha participado en la constitución de la unión temporal de empresas denominada 'GUADALBUS- VISTALEGRE-THE BUS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982' abreviadamente 'UTE ESCOLAR GUADALAJARA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 182, S 8, H GU 1577, I/A 8 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-19
- Se modifican los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 181, S 8, H GU 1577, I/A 7 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 181, S 8, H GU 1577, I/A 6 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 181, S 8, H GU 1577, I/A 6 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268 , F 181, S 8, H GU 1577, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-19