GIFFORD MARK JULIAN
Informe ejecutivo de GIFFORD MARK JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIFFORD MARK JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEO SPAIN HOLDCO SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2023 | |
LA MORALEJA BUSINESS RESORT SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2023 |
VINCULACIONES DE GIFFORD MARK JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIFFORD MARK JULIAN
Empresa: DEO SPAIN HOLDCO SL
Administrador Mancomunado
- Gifford Mark Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36017 , F 60, S 8, H M 647183, I/A 16 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-28
Empresa: LA MORALEJA BUSINESS RESORT SL
Administrador Mancomunado
- Gifford Mark Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43753 , F 113, S 8, H M 269752, I/A 43 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 225, S 8, H M 420684, I/A 24 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 23 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 2 SL
Apoderado Mancomunado
- Gifford Mark Julian
- Hidalgo Garcia Manuel
- Rohrenbach Peter
- Silva Gallardo Jesus
- Spahni Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 220, S 8, H M 420684, I/A 15 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 1 SL
Apoderado
- Gifford Mark Julian
- Hidalgo Garcia Manuel
- Rohrenbach Peter
- Silva Gallardo Jesus
- Spahni Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22093 , F 188, S 8, H M 394084, I/A 18 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 1 SL
Consejero
- Gifford Mark Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22093 , F 186, S 8, H M 394084, I/A 14 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Empresa: EURO CORE SPAIN 2 SL
Consejero
- Gifford Mark Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23451 , F 140, S 8, H M 420684, I/A 13 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Información de GIFFORD MARK JULIAN
Mostramos los datos de GIFFORD MARK JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIFFORD MARK JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos