EURO CORE SPAIN 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EURO CORE SPAIN 1 SL
CIF B84581933
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/01/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EURO CORE SPAIN 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURO CORE SPAIN 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balint Gabriela | Apoderado | 24/07/2012 | 28/01/2016 |
Balint Gabriela | Apoderado | 31/07/2014 | 28/01/2016 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 28/01/2016 | 28/01/2016 |
Fernandez Conde Sancho Luis | Secretario | 28/01/2016 | |
Gifford Mark Julian | Apoderado | 24/07/2012 | 28/01/2016 |
Gifford Mark Julian | Consejero | 30/12/2009 | 28/01/2016 |
Grujic Snezana | Apoderado | 24/07/2012 | 28/01/2016 |
Grujic Snezana | Apoderado | 31/07/2014 | 28/01/2016 |
Herdt Denise | Apoderado | 24/07/2012 | 28/01/2016 |
Herdt Denise | Apoderado | 31/07/2014 | 28/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURO CORE SPAIN 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 23 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 23 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 23 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 23 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 135, S 8, H M 394084, I/A 22 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 134, S 8, H M 394084, I/A 21 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 134, S 8, H M 394084, I/A 20 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22093 , F 189, S 8, H M 394084, I/A 19 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22093 , F 188, S 8, H M 394084, I/A 18 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22093 , F 188, S 8, H M 394084, I/A 17 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28